日前,中共中央决定:汪洋同志不再兼任广东省委书记、常委、委员职务;胡春华同志兼任广东省委委员、常委、书记,不再兼任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务;王君同志任内蒙古自治区党委委员、常委、书记;王儒林同志任吉林省委书记;夏宝龙同志任浙江省委书记;赵正永同志任陕西省委书记。
中央同时决定,提名贵州省委副书记陈敏尔同志为贵州省长候选人,赵克志同志(2012年7月任贵州省委书记)不再担任;提名浙江省委副书记、政法委书记李强同志为浙江省省长候选人;娄勤俭同志为陕西省委副书记,提名为省长候选人。
党的十八大闭幕后不久,中央对相关省市的主要负责领导做了一系列调整:原四川省委书记刘奇葆同志任中央书记处书记、中宣部部长,原福建省委书记孙春兰同志任天津省委书记,原吉林省委书记孙政才同志任重庆市委书记,原陕西省委书记赵乐际同志任中央书记处书记、中组部部长,原上海市长韩正同志任上海市委书记,原浙江省委书记赵洪祝同志任中央书记处书记、中央纪律检查委员会副书记,原中央机构编制委员会办公室主任王东明同志任四川省委书记。■据新华社
胡春华同志简历
胡春华同志1963年4月出生,湖北五峰人。当过西藏自治区团委书记,山南地委副书记、行署专员,共青团中央书记处书记、全国青联副主席,2001年7月后历任西藏自治区党委常委、秘书长,区党委副书记,区政府常务副主席,区党委常务副书记,2006年11月后历任共青团中央书记处第一书记,河北省委副书记、代省长、省长,内蒙古自治区党委书记、区人大常委会主任。在党的十八届一中全会上,胡春华同志当选为中央政治局委员。
王君同志简历
王君同志1952年3月出生,山西大同人。曾任大同矿务局局长,1997年10月任煤炭工业部副部长,1999年9月后任江西省副省长,省委副书记、副省长,2006年10月后任中华全国供销合作总社党组副书记、理事会副主任,2007年7月任党组书记、理事会副主任,2008年3月任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记,2008年9月任山西省委副书记、代省长,2009年1月任省长。是十六届中央候补委员,十七届、十八届中央委员。
王儒林同志简历
王儒林同志1953年4月出生,河南濮阳人。当过吉林省前郭县副县长,团省委副书记,团省委书记,四平市委副书记,通化市委副书记、市长,通化市委书记,延边朝鲜族自治州委书记,1998年4月后历任吉林省委常委、延边朝鲜族自治州委书记,省委常委、政法委书记,省委常委、副省长,省委常委、长春市委书记,省委副书记,2010年1月任吉林省委副书记、省长。是十七届中央候补委员、十八届中央委员。
夏宝龙同志简历
夏宝龙同志1952年12月出生,天津人。曾任天津市河西区区长、区委书记,副市长,市委常委、副市长,2003年11月任浙江省委副书记、政法委书记,2007年6月不再兼任省委政法委书记职务,2011年8月任代省长,2012年1月任省长。是十五届、十六届、十七届中央候补委员,十八届中央委员。
赵正永同志简历
赵正永同志1951年3月出生,安徽马鞍山人。曾担任安徽省黄山市委书记,省公安厅厅长,省委政法委书记,2001年6月交流陕西,先后担任省委常委、政法委书记,省委常委、副省长,省委副书记、副省长、代省长,2011年1月任省长。是十八届中央委员。